Hanes ariannol CROSS POLLINATE FOUNDATION

Rhif yr elusen: 1131587
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2011 31/07/2012 31/07/2013 31/07/2014 31/07/2015
Cyfanswm Incwm Gros £148.10k £126.37k £120.82k £93.94k £93.61k
Cyfanswm gwariant £144.90k £144.33k £118.28k £100.24k £93.81k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £0
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £0