Hanes ariannol EXMOD LTD

Rhif yr elusen: 1136382
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2011 31/05/2011 31/05/2012 31/05/2013 31/05/2014
Cyfanswm Incwm Gros £13.50k £2.80k £25.00k £29.85k £22.57k
Cyfanswm gwariant £13.45k £2.79k £24.93k £29.82k £22.51k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A