Ymddiriedolwyr THE DAPHNE ORAM TRUST

Rhif yr elusen: 1134910
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

8 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Angharad Cooper Ymddiriedolwr 24 January 2024
Dim ar gofnod
Karen Sutton Ymddiriedolwr 24 January 2024
Dim ar gofnod
Alannah Chance Ymddiriedolwr 21 December 2020
Dim ar gofnod
Thomas Matthew Richards Ymddiriedolwr 02 June 2020
Dim ar gofnod
FRANCES MORGAN Ymddiriedolwr 23 June 2014
Dim ar gofnod
Rebecca Sarah Laurence Ymddiriedolwr 02 January 2013
Dim ar gofnod
CAROLYN WENDON SCALES Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
Dr MICHAEL STUART GRIERSON Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod