Hanes ariannol ST PHILOMENA TRUST

Rhif yr elusen: 1134090
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/10/2011 31/10/2012 31/10/2013 31/10/2014 31/10/2015
Cyfanswm Incwm Gros £4.22k £5.74k £175 £400 £25
Cyfanswm gwariant £3.88k £5.81k £2.70k £4.16k £4.33k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A