Hanes ariannol THOMAS BOUGHEY KINDERGARTEN AND CHILD CARE LTD
Rhif yr elusen: 1139442
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £280.37k | £327.36k | £234.74k | £274.04k | £308.51k | |
|
Cyfanswm gwariant | £308.43k | £290.46k | £280.00k | £255.41k | £294.58k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £159.90k | £191.58k | £164.79k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £52.98k | £4.40k | £192.25k | £211.09k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.