ymddiriedolwyr SOUTHERN MARCHES AREA QUAKER MEETING
Rhif yr elusen: 1134528
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frank Longmead Brown | Ymddiriedolwr | 19 November 2022 |
|
|
||||
Jeffrey James Glyn-Jones | Ymddiriedolwr | 17 September 2022 |
|
|
||||
Linda Margaret Murray Hale | Ymddiriedolwr | 11 September 2021 |
|
|
||||
John Senior | Ymddiriedolwr | 16 January 2021 |
|
|||||
Kay Marshall | Ymddiriedolwr | 16 January 2021 |
|
|
||||
Mary Hopkins | Ymddiriedolwr | 01 January 2021 |
|
|
||||
Morag Sinton | Ymddiriedolwr | 01 January 2021 |
|
|
||||
Helen Briggs | Ymddiriedolwr | 01 January 2021 |
|
|
||||
Christina Fox | Ymddiriedolwr | 01 January 2021 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.