Hanes ariannol REDEEMED CHRISTIAN CHURCH OF GOD - HOUSE OF PRAISE BIRMINGHAM

Rhif yr elusen: 1133647
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.99k £1.20k £5.02k £9.02k £7.37k
Cyfanswm gwariant £1.35k £1.10k £8.69k £7.39k £4.95k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A