Hanes ariannol ASTRO BRAIN TUMOUR FUND

Rhif yr elusen: 1133561
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2020 05/04/2021 05/04/2022 05/04/2023 05/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £47.07k £54.45k £71.01k £85.16k £37.86k
Cyfanswm gwariant £62.36k £2.81k £23.85k £16.73k £84.66k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A