Ymddiriedolwyr PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ALL SAINTS HALE BARNS WITH RINGWAY
Rhif yr elusen: 1133087

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Clair Jaquiss | Cadeirydd | 04 March 2013 |
|
|
||||
Stephen Locke | Ymddiriedolwr | 19 May 2024 |
|
|
||||
Simon Kirsop | Ymddiriedolwr | 19 May 2024 |
|
|
||||
Alistair Craig | Ymddiriedolwr | 06 June 2021 |
|
|
||||
Emma Susannah Claire Greenlees | Ymddiriedolwr | 06 June 2021 |
|
|
||||
Dr Christopher Williams | Ymddiriedolwr | 18 October 2020 |
|
|
||||
Deborah Buckley | Ymddiriedolwr | 25 April 2020 |
|
|
||||
Michael Henry Joseph Sargent | Ymddiriedolwr | 07 April 2014 |
|
|
||||
JUNE TRACEY | Ymddiriedolwr | 04 March 2014 |
|
|
||||
Dr Caroline Cordery | Ymddiriedolwr | 04 March 2014 |
|
|
||||
NIGEL JOHN ARTHUR GLASSEY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
CHRISTINE VIVIENNE FLORENCE SARGENT | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.