Hanes ariannol ALPHA PRE SCHOOL FRESHBROOK
Rhif yr elusen: 1133779
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2015 | 31/08/2016 | 31/08/2017 | 31/08/2018 | 31/08/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £73.70k | £72.67k | £85.56k | £85.34k | £75.90k | |
|
Cyfanswm gwariant | £70.51k | £68.95k | £73.48k | £79.27k | £86.94k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £65.71k | £59.08k | £74.96k | £80.72k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | £0 | £1.09k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.