Hanes ariannol NORTHLEIGH HOUSE SCHOOL LTD

Rhif yr elusen: 1135483
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £993.03k £1.27m £1.29m £1.53m £1.75m
Cyfanswm gwariant £790.82k £909.49k £1.06m £1.25m £1.29m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A £1.24m £1.50m £1.65m
Incwm o grantiau'r llywodraeth £947.22k £1.23m £12.50k £3.00k N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £42.65k £43.41k £48.90k £22.60k £60.22k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £1.23k £714 £0 £0 £1.28k
Incwm - Weithgareddau elusennol £947.22k £1.23m £1.24m £1.50m £1.65m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £0 £60 £383 £4.26k £38.85k
Incwm - Arall £1.94k £400 £500 £6.83k £132
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £790.82k £909.49k £1.06m £1.25m £1.29m
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £0 £20.52k £17.32k £13.85k £39.00k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0