Hanes ariannol BACP RESEARCH FOUNDATION

Rhif yr elusen: 1135440
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2013 31/03/2014 31/03/2015 31/03/2016 31/03/2017
Cyfanswm Incwm Gros £4.87k £37.25k £181.42k £122.46k £105.25k
Cyfanswm gwariant £4.87k £37.25k £177.60k £126.27k £105.25k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A £0 £0 £0
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £0 £0 £0