Hanes ariannol LANGHAM PRE-SCHOOL

Rhif yr elusen: 1135120
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £86.18k £91.80k £99.27k £115.54k £112.60k
Cyfanswm gwariant £77.34k £80.20k £97.21k £108.57k £119.18k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £73.34k N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £500 N/A N/A