Hanes ariannol THE DAVID LAWRENCE PRICE EDUCATIONAL TRUST

Rhif yr elusen: 1135504
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2011 31/03/2012 31/03/2013 31/03/2014 31/03/2015
Cyfanswm Incwm Gros £15.69k £23.07k £19.78k £24.75k £20.39k
Cyfanswm gwariant £15.69k £23.07k £19.23k £24.64k £20.49k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £0
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £0