Hanes ariannol HUMAN TOUCH WORLDWIDE

Rhif yr elusen: 1136522
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2016 30/06/2017 30/06/2018 30/06/2019 30/06/2020
Cyfanswm Incwm Gros £0 £500 £0 £10 £10
Cyfanswm gwariant £0 £500 £0 £0 £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth £0 N/A £0 N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £0 N/A £0 N/A N/A