Ymddiriedolwyr AMICI BRUERNI
Rhif yr elusen: 1135207

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helen Speroni | Cadeirydd | 25 April 2021 |
|
|
||||
EUGENIE VON HANIEL | Ymddiriedolwr | 26 September 2024 |
|
|
||||
LEO DOUGLAS RYAN | Ymddiriedolwr | 26 September 2024 |
|
|
||||
Lucinda Playfair | Ymddiriedolwr | 09 November 2023 |
|
|
||||
Michael Charles Wright | Ymddiriedolwr | 09 November 2023 |
|
|
||||
Courtenay Wright | Ymddiriedolwr | 09 November 2023 |
|
|
||||
Clare Elizabeth McKeon | Ymddiriedolwr | 09 November 2023 |
|
|
||||
Simon Gerald Buchanan Cairns | Ymddiriedolwr | 21 December 2022 |
|
|
||||
Sean James William Crosky | Ymddiriedolwr | 19 January 2022 |
|
|
||||
Susan Bolten | Ymddiriedolwr | 28 September 2021 |
|
|
||||
Siobhan Mairead Elizabeth Wren | Ymddiriedolwr | 25 April 2021 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.