Hanes ariannol TRANSITIONS COUNSELLING & TRAINING SERVICES

Rhif yr elusen: 1137516
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/08/2014 30/08/2015 30/08/2016 30/08/2017 30/08/2018
Cyfanswm Incwm Gros £2.26k £2.14k £7.41k £2.81k £250
Cyfanswm gwariant £5.27k £2.61k £3.34k £4.15k £830
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A