Hanes ariannol TREASURED BY SILVERFISH JEWELLERY LIMITED

Rhif yr elusen: 1142774
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2012 31/08/2013 31/08/2014 31/08/2015 31/08/2016
Cyfanswm Incwm Gros £1.00k £1.00k £2.05k £885 £185
Cyfanswm gwariant £1.00k £1.00k £1.65k £1.13k £702
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A