Hanes ariannol KINSEY CHARITABLE FOUNDATION`

Rhif yr elusen: 1138308
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2020 05/04/2021 05/04/2022 05/04/2023 05/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £20.07k £22.85k £23.86k £24.12k £19.66k
Cyfanswm gwariant £21.04k £19.63k £26.38k £22.63k £20.48k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A