Hanes ariannol GURU NANAK GURDWARA CULTURAL AND RECREATIONAL CENTRE

Rhif yr elusen: 1138835
Mae adrodd yr elusen 1 diwrnod yn hwyr
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £59.56k £45.69k £63.22k £53.99k £66.87k
Cyfanswm gwariant £49.04k £35.35k £112.55k £48.31k £49.71k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £4.50k £4.50k £8.83k N/A N/A