Hanes ariannol CARDIFF ARDWYN SINGERS CANTORION ARDWYN CAERDYDD

Rhif yr elusen: 1127429
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £15.93k £12.23k £16.28k £53.35k £29.90k
Cyfanswm gwariant £3.54k £10.39k £13.67k £52.06k £34.22k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A