Hanes ariannol SHAK (SAFE HOMES AND KINDNESS)

Rhif yr elusen: 1125159
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £147.39k £211.49k £208.95k £248.03k £255.55k
Cyfanswm gwariant £158.62k £180.43k £223.55k £219.11k £258.83k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £3.46k £15.00k N/A N/A