Hanes ariannol FRIENDS OF VALLEY GARDENS

Rhif yr elusen: 1127450
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 675 diwrnod
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2017 31/08/2018 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021
Cyfanswm Incwm Gros £13.31k £14.29k £22.48k £27.80k £31.93k
Cyfanswm gwariant £23.41k £14.94k £14.73k £21.27k £33.89k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £0 N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £0 N/A N/A N/A N/A