Hanes ariannol OLGA EDUCATION & TRAINING PROJECT TRUST

Rhif yr elusen: 1129881
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 01/04/2011 01/04/2012 01/04/2013 01/04/2014 01/04/2015
Cyfanswm Incwm Gros £12.47k £20.50k £23.09k £22.74k £26.03k
Cyfanswm gwariant £12.47k £20.50k £23.09k £22.74k £25.77k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £0
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £23.28k