ymddiriedolwyr PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF BRAMLEY, GUILDFORD
Rhif yr elusen: 1128620
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Penny Dyson | Ymddiriedolwr | 28 April 2024 |
|
|
||||
Monica Ines Snelling | Ymddiriedolwr | 25 May 2022 |
|
|
||||
Patricia Hassell | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||
Suzanne Oldrey | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||
Barbara Mintz | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||
Susan O'Connell | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||
Peter David Williams | Ymddiriedolwr | 08 May 2017 |
|
|
||||
Jill Mussett | Ymddiriedolwr | 17 April 2016 |
|
|
||||
Richard Gates | Ymddiriedolwr | 26 April 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.