Hanes ariannol CWMLAI PRIMARY SCHOOL PARENT TEACHER ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1128712
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 312 diwrnod
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2018 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022
Cyfanswm Incwm Gros £4.74k £6.13k £6.76k £833 £631
Cyfanswm gwariant £5.19k £3.22k £10.01k £3.52k £116
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A