Hanes ariannol THE RIDGEWAY SCHOOL FUND

Rhif yr elusen: 1129157
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £20.08k £84.40k £9.39k £33.38k £46.05k
Cyfanswm gwariant £8.14k £182.27k £6.71k £26.84k £13.16k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £8.00k N/A N/A N/A N/A