Hanes ariannol SHAH JALAL MOSQUE AND COMMUNITIES TRUST

Rhif yr elusen: 1131413
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2015 31/03/2016 31/03/2017 31/03/2018 31/03/2019
Cyfanswm Incwm Gros £29.02k £17.81k £21.53k £21.59k £9.42k
Cyfanswm gwariant £33.08k £18.31k £12.35k £14.52k £23.47k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £0 £0 £0 N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £0 £0 £0 N/A N/A