ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST. MICHAEL IN THE HAMLET WITH ST. ANDREW
Rhif yr elusen: 1129099
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Keith Hitchman | Cadeirydd | 08 December 2016 |
|
|
||||
Stephen Green | Ymddiriedolwr | 29 April 2024 |
|
|
||||
Benjamin Pritchard | Ymddiriedolwr | 25 April 2023 |
|
|
||||
Emma Louise Pulford | Ymddiriedolwr | 17 May 2022 |
|
|
||||
Emma Baines | Ymddiriedolwr | 15 April 2019 |
|
|
||||
Robert Smith | Ymddiriedolwr | 24 April 2017 |
|
|
||||
Valerie Ann Jackson | Ymddiriedolwr | 24 April 2016 |
|
|
||||
Robert Johnson | Ymddiriedolwr | 16 April 2016 |
|
|
||||
Christina Barrett-Yuen | Ymddiriedolwr | 22 April 2013 |
|
|
||||
EDWARD GIDDINGS | Ymddiriedolwr | 28 April 2012 |
|
|
||||
ANNE BUSH | Ymddiriedolwr | 28 April 2012 |
|
|
||||
DAVID MCCALL | Ymddiriedolwr | 28 April 2012 |
|
|
||||
DAVE PATMORE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
KAREN WHITE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
CAROL CRAGG | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.