Hanes ariannol THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF INKBERROW WITH COOKHILL AND KINGTON WITH DORMSTON IN THE DIOCESE OF WORCESTER

Rhif yr elusen: 1128627
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014
Cyfanswm Incwm Gros £126.71k £128.91k £150.25k £148.04k £145.29k
Cyfanswm gwariant £145.84k £134.14k £137.97k £168.38k £128.05k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A