Ymddiriedolwyr CHIPPING SODBURY BAPTIST CHURCH
Rhif yr elusen: 1129527

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rebekah Louise Guy | Ymddiriedolwr | 24 November 2024 |
|
|
||||
Michael James Graham | Ymddiriedolwr | 15 May 2024 |
|
|
||||
Richard Alan Jones | Ymddiriedolwr | 15 May 2024 |
|
|
||||
Philip Anthony Laughton | Ymddiriedolwr | 15 May 2024 |
|
|
||||
Rev Thomas Tyndale Wharin | Ymddiriedolwr | 06 November 2023 |
|
|
||||
Wendy Susan Ottaway | Ymddiriedolwr | 24 May 2023 |
|
|
||||
Amanda Louise Scoltock | Ymddiriedolwr | 24 August 2022 |
|
|
||||
Adam Paul Blake | Ymddiriedolwr | 24 August 2022 |
|
|
||||
Roger Michael Goodrum | Ymddiriedolwr | 24 November 2021 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.