ymddiriedolwyr SHEFFIELD JAZZ
Rhif yr elusen: 1130936
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brian John Paget | Ymddiriedolwr | 12 March 2024 |
|
|
||||
Sean Liam McGonagle | Ymddiriedolwr | 13 February 2024 |
|
|
||||
Dr TAMORA DAVINA JAMES | Ymddiriedolwr | 15 February 2022 |
|
|
||||
Simon Perryman | Ymddiriedolwr | 11 January 2019 |
|
|
||||
Roy Saxby | Ymddiriedolwr | 14 August 2018 |
|
|
||||
JEREMY MATTHEWS | Ymddiriedolwr | 07 June 2012 |
|
|
||||
Celia Cashman | Ymddiriedolwr |
|
||||||
Christopher Paul Thomas | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.