Ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF CHRIST CHURCH HORNSEY LONDON DIOCESE
Rhif yr elusen: 1131307
Cyfredol
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Victor Nathan | Ymddiriedolwr | 31 May 2023 |
|
|
||||
Olivia King | Ymddiriedolwr | 31 May 2023 |
|
|
||||
Graham Constable | Ymddiriedolwr | 31 May 2023 |
|
|
||||
Rebecca Constable | Ymddiriedolwr | 31 May 2022 |
|
|
||||
Harriet Gilbey | Ymddiriedolwr | 31 May 2022 |
|
|
||||
Timothy Culverhouse | Ymddiriedolwr | 31 May 2021 |
|
|
||||
Renata Hodgson | Ymddiriedolwr | 31 May 2021 |
|
|
||||
Jonathan Hannah | Ymddiriedolwr | 31 May 2018 |
|
|
||||
Rebekah Allcock | Ymddiriedolwr | 30 March 2016 |
|
|
||||
Rev Adam Oliver Pymble BA, BTH | Ymddiriedolwr | 12 November 2015 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.