ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF NURSLING WITH ROWNHAMS
Rhif yr elusen: 1130927
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
17 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Graeme Dixon | Cadeirydd | 09 September 2019 |
|
|
||||
John Pennells | Ymddiriedolwr | 24 April 2024 |
|
|
||||
Sarah Phelps | Ymddiriedolwr | 24 April 2024 |
|
|
||||
Sarah Beak | Ymddiriedolwr | 24 April 2024 |
|
|
||||
Kevan Abernathy | Ymddiriedolwr | 24 April 2024 |
|
|
||||
Crawford White | Ymddiriedolwr | 24 April 2024 |
|
|
||||
Simon Andrew Harris | Ymddiriedolwr | 24 April 2023 |
|
|
||||
Christine Owen | Ymddiriedolwr | 23 May 2021 |
|
|
||||
LINDA JEAN PURKESS | Ymddiriedolwr | 23 May 2021 |
|
|
||||
Randell John William McKay | Ymddiriedolwr | 11 October 2020 |
|
|
||||
Clive Richard Jones | Ymddiriedolwr | 11 October 2020 |
|
|
||||
Sara Lynn Black | Ymddiriedolwr | 11 October 2020 |
|
|
||||
John David Sofrin | Ymddiriedolwr | 11 October 2020 |
|
|
||||
ANGELA MARY JONES | Ymddiriedolwr | 26 April 2018 |
|
|
||||
FIONA ROSEMARY SKIDMORE | Ymddiriedolwr | 26 April 2018 |
|
|
||||
ANGELA WRIGHT | Ymddiriedolwr | 21 April 2016 |
|
|
||||
Glennis Marilyn Gould | Ymddiriedolwr | 21 April 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.