Hanes ariannol THE KINGSTON UPON THAMES CHARITABLE TRUST

Rhif yr elusen: 1131219
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2012 31/07/2013 31/07/2014 31/07/2015 31/07/2016
Cyfanswm Incwm Gros £517 £978 £86 £233 £445
Cyfanswm gwariant £158 £558 £5.16k £160 £90
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A