Hanes ariannol ETCHINGHAM MILITARY AND AVIATION PRESERVATION GROUP

Rhif yr elusen: 1131883
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 16/02/2020 16/02/2021 16/02/2022 16/02/2023 16/02/2024
Cyfanswm Incwm Gros £12.06k £14.44k £12.08k £11.37k £13.15k
Cyfanswm gwariant £11.52k £12.19k £10.06k £12.55k £13.97k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A