ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF CHRIST CHURCH,SOWERBY BRIDGE
Rhif yr elusen: 1131180
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sarah Helen Towler | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
Ian Ross | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
Janet Turner | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||
Angela Wilkins | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||
Kevin Richard Henry | Ymddiriedolwr | 23 April 2017 |
|
|
||||
Graham Lamb | Ymddiriedolwr | 26 April 2015 |
|
|
||||
Anthea Lesley Gee | Ymddiriedolwr | 25 April 2015 |
|
|
||||
Peter James Henry | Ymddiriedolwr | 24 April 2015 |
|
|
||||
Helen Mary Pedley | Ymddiriedolwr | 06 April 2014 |
|
|
||||
DAVID GILL | Ymddiriedolwr | 29 July 2011 |
|
|
||||
PAUL HEALEY | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.