Ymddiriedolwyr SCARBOROUGH ATHLETIC CLUB
Rhif yr elusen: 1131989

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (17 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adrian Atkinson | Cadeirydd | 31 October 2023 |
|
|
||||
Melanie D eath | Ymddiriedolwr | 04 July 2024 |
|
|
||||
Ellie Waite | Ymddiriedolwr | 04 July 2024 |
|
|
||||
Robert Lillie | Ymddiriedolwr | 04 July 2024 |
|
|
||||
Rhona Marshall | Ymddiriedolwr | 04 July 2024 |
|
|
||||
Daniel Bateson | Ymddiriedolwr | 04 July 2023 |
|
|
||||
Hilary Casey | Ymddiriedolwr | 11 November 2022 |
|
|
||||
Bailey Denise | Ymddiriedolwr | 11 November 2022 |
|
|
||||
Caroline Metcalfe | Ymddiriedolwr | 01 November 2019 |
|
|
||||
Michael Thompson | Ymddiriedolwr | 01 August 2016 |
|
|
||||
RALPH BROADLEY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.