ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF WORTH, POUND HILL & MAIDENBOWER
Rhif yr elusen: 1131090
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev MICHAEL JOHN BOAG | Cadeirydd | 02 October 2017 |
|
|
||||
DAVID LEWIS FRY | Ymddiriedolwr | 04 May 2022 |
|
|
||||
Rev Gordon Martin Winn Parry | Ymddiriedolwr | 04 May 2022 |
|
|
||||
Rev Francis John Michael Pole | Ymddiriedolwr | 04 May 2022 |
|
|
||||
Donald Edward Hewerdine | Ymddiriedolwr | 04 May 2022 |
|
|
||||
Jane Norma Stanford | Ymddiriedolwr | 04 May 2022 |
|
|
||||
Dr Anita Bhargava Wilkinson | Ymddiriedolwr | 25 October 2020 |
|
|
||||
Sebastian Pelissier | Ymddiriedolwr | 25 October 2020 |
|
|
||||
Dr Greta Jane Sawyer | Ymddiriedolwr | 25 June 2020 |
|
|
||||
David Ian Anderson | Ymddiriedolwr | 24 April 2019 |
|
|
||||
Elizabeth Gallagher | Ymddiriedolwr | 18 April 2018 |
|
|
||||
Rev Sarah Upchurch | Ymddiriedolwr | 13 March 2018 |
|
|
||||
COLIN STEPHEN SMITH | Ymddiriedolwr | 04 April 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.