ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST AUGUSTINE, HIGHBURY
Rhif yr elusen: 1132698
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev GABRIEL ARTHUR MARIE ANSTIS | Cadeirydd | 24 September 2013 |
|
|
||||
Maria del Carmen Lopez | Ymddiriedolwr | 20 May 2024 |
|
|
||||
Keith Cyril Howell | Ymddiriedolwr | 20 May 2024 |
|
|
||||
Taylor Allan Burns | Ymddiriedolwr | 20 May 2024 |
|
|
||||
Chi Hang Suen | Ymddiriedolwr | 20 May 2024 |
|
|
||||
Micah David Judish | Ymddiriedolwr | 08 October 2023 |
|
|
||||
Rebecca Brown | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
Yemi Olowojoba | Ymddiriedolwr | 22 June 2022 |
|
|
||||
Benjamin Bisek | Ymddiriedolwr | 22 June 2022 |
|
|
||||
Monty Sachikonye | Ymddiriedolwr | 30 May 2021 |
|
|
||||
Judith Ann Harwood | Ymddiriedolwr | 18 October 2020 |
|
|
||||
Nina Papazyan | Ymddiriedolwr | 18 October 2020 |
|
|
||||
Verona Turnbull | Ymddiriedolwr | 29 April 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.