Hanes ariannol YOU AND ME PRE-SCHOOL
Rhif yr elusen: 1130621
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2013 | 31/08/2014 | 31/08/2015 | 31/08/2016 | 31/08/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £84.93k | £78.95k | £81.18k | £88.58k | £93.25k | |
|
Cyfanswm gwariant | £76.00k | £79.05k | £78.88k | £81.55k | £83.95k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £62.85k | £0 | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £62.85k | £74.94k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.