ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST CUTHBERT, RYE PARK
Rhif yr elusen: 1130872
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackie Billing | Ymddiriedolwr | 19 June 2023 |
|
|
||||
David Shaw | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
Ilona Crowder | Ymddiriedolwr | 23 May 2022 |
|
|
||||
Rowena Smith | Ymddiriedolwr | 23 May 2022 |
|
|
||||
Tamara Sharman | Ymddiriedolwr | 21 June 2021 |
|
|
||||
Karen Stickley | Ymddiriedolwr | 23 May 2021 |
|
|
||||
Paul Doree | Ymddiriedolwr | 23 May 2021 |
|
|
||||
Jane Falconbridge | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||
Fran Murray | Ymddiriedolwr | 28 April 2019 |
|
|
||||
NICOLA DANT | Ymddiriedolwr | 14 June 2013 |
|
|
||||
JOHN GRIFFITHS | Ymddiriedolwr | 31 July 2012 |
|
|
||||
DAVID LEE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DOROTHY NELLIE AYRE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
STEPHEN JOHN BRENT | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.