ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF GORING
Rhif yr elusen: 1131418
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Keith Douglas Littlejohn | Cadeirydd | 12 February 2019 |
|
|||||
Moya Christine Hills | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
Anne-Marie Caroline Coe | Ymddiriedolwr | 03 April 2022 |
|
|
||||
Graeme David Richardson | Ymddiriedolwr | 03 April 2022 |
|
|
||||
Stephen John Coe | Ymddiriedolwr | 03 April 2022 |
|
|
||||
Russell Clive Marlow | Ymddiriedolwr | 25 April 2021 |
|
|
||||
Jason Charles Brown | Ymddiriedolwr | 10 November 2020 |
|
|
||||
Penelope Jean Corp | Ymddiriedolwr | 10 November 2020 |
|
|
||||
Jennifer Mary Boffee | Ymddiriedolwr | 24 March 2019 |
|
|
||||
JANICE DOREEN LELLIOTT | Ymddiriedolwr | 18 March 2018 |
|
|
||||
Alison Margaret Evans | Ymddiriedolwr | 12 April 2015 |
|
|
||||
KEITH PETER LELLIOTT | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.