Hanes ariannol THE BETHABARA BAPTIST CHAPEL FUND

Rhif yr elusen: 500460
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 189 diwrnod
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022
Cyfanswm Incwm Gros £3.01k £1.55k £3.19k £2.39k £958
Cyfanswm gwariant £3.68k £5.65k £3.68k £4.72k £3.52k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A