ymddiriedolwyr KIDDERMINSTER, BAXTER UNITED REFORMED CHURCH
Rhif yr elusen: 1134895
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev ANDREW MANN-RAY | Cadeirydd | 06 May 2014 |
|
|
||||
MAUREEN JOYCE LEWIS | Ymddiriedolwr | 31 May 2021 |
|
|||||
Jenny Keeling | Ymddiriedolwr | 09 June 2020 |
|
|
||||
David Keeling | Ymddiriedolwr | 25 June 2019 |
|
|
||||
Jacqueline Margaret Dainty | Ymddiriedolwr | 19 June 2018 |
|
|
||||
Jean Hunt | Ymddiriedolwr | 21 May 2015 |
|
|
||||
Howard Lowry | Ymddiriedolwr | 19 November 2013 |
|
|
||||
Susan Isobel GREEN | Ymddiriedolwr | 01 April 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.