ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST MARY SHIREHAMPTON
Rhif yr elusen: 1131636
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Alison Sowton | Cadeirydd | 20 October 2022 |
|
|
||||
Sharon Lesley Viney | Ymddiriedolwr | 12 May 2024 |
|
|
||||
Derek Sowton | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
Florence Elizabeth Grimes | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
COLIN ROYSTON GODFREY | Ymddiriedolwr | 15 May 2022 |
|
|
||||
SARAH LOUISE PARRY-REID | Ymddiriedolwr | 15 March 2020 |
|
|
||||
MRS PAT DAVIDSON | Ymddiriedolwr | 30 April 2017 |
|
|
||||
RICHARD ALBERT POWELL | Ymddiriedolwr | 30 April 2017 |
|
|
||||
PHILIP MARTIN CHARLES FOWLER | Ymddiriedolwr | 19 April 2015 |
|
|
||||
MR TIM FORDER ALCM | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ANNE LORRAINE FORD | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.