Ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ELSTREE AND BOREHAMWOOD
Rhif yr elusen: 1132871

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (60 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Louise Collins | Cadeirydd | 24 April 2016 |
|
|
||||
Jane Dyer | Ymddiriedolwr | 12 May 2024 |
|
|
||||
Alana Leigh Davenport | Ymddiriedolwr | 12 May 2024 |
|
|
||||
Grace Silvera | Ymddiriedolwr | 22 April 2018 |
|
|
||||
HAZLYN HAZEL | Ymddiriedolwr | 22 April 2018 |
|
|
||||
Carol McKee | Ymddiriedolwr | 24 June 2016 |
|
|
||||
John Auton | Ymddiriedolwr | 24 June 2016 |
|
|||||
Pam Kubica | Ymddiriedolwr | 24 April 2016 |
|
|||||
MELITA LEE | Ymddiriedolwr | 26 May 2011 |
|
|
||||
PATRICIA IRIS CLARKE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MRS ANNE SMITH | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.