Ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF WAREHAM
Rhif yr elusen: 1132868

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
22 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heather Margaret Duncan | Ymddiriedolwr | 24 April 2024 |
|
|
||||
Sarah Levett | Ymddiriedolwr | 24 April 2024 |
|
|
||||
Jennifer Elmes | Ymddiriedolwr | 24 April 2024 |
|
|
||||
Margaret Harris | Ymddiriedolwr | 24 April 2024 |
|
|
||||
Malcolm Selwood | Ymddiriedolwr | 24 April 2024 |
|
|
||||
Anne Laking | Ymddiriedolwr | 24 April 2024 |
|
|
||||
Rev Neil Anthony Kelly | Ymddiriedolwr | 27 February 2024 |
|
|
||||
Deborah Jane Swann | Ymddiriedolwr | 11 February 2024 |
|
|
||||
Rev Hilary Rowenna Bond | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|
||||
Anthony Tew | Ymddiriedolwr | 03 May 2023 |
|
|
||||
Priscilla Spurling | Ymddiriedolwr | 03 May 2023 |
|
|
||||
Leslie Selby | Ymddiriedolwr | 27 April 2022 |
|
|
||||
Virginia Collings | Ymddiriedolwr | 21 April 2021 |
|
|
||||
Mark Lewis Lawrence Lapper | Ymddiriedolwr | 21 April 2021 |
|
|
||||
Michael Henry Quinlan | Ymddiriedolwr | 21 April 2021 |
|
|||||
Hilary Goodinge | Ymddiriedolwr | 21 April 2021 |
|
|||||
Barbara Wells | Ymddiriedolwr | 21 April 2021 |
|
|
||||
Nick Burden | Ymddiriedolwr | 21 April 2021 |
|
|
||||
Rebecca Joyce Green | Ymddiriedolwr | 24 April 2018 |
|
|
||||
Simon George Lathwell | Ymddiriedolwr | 20 April 2016 |
|
|
||||
Deborah Barclay | Ymddiriedolwr | 22 April 2012 |
|
|
||||
JONATHAN FRANK MOULTON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.