Hanes ariannol RICHMOND CHILDMINDING ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1131956
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2011 31/03/2012 31/03/2013 31/03/2014 31/03/2015
Cyfanswm Incwm Gros £169.67k £113.01k £138.67k £120.09k £0
Cyfanswm gwariant £149.96k £127.83k £147.16k £120.08k £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A