Ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST THOMAS, FAIR OAK
Rhif yr elusen: 1132887

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
17 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caroline Georgina Oswald | Ymddiriedolwr | 05 May 2024 |
|
|
||||
ANAIS JOY HARVEY | Ymddiriedolwr | 05 May 2024 |
|
|
||||
Daphne June Bright | Ymddiriedolwr | 05 May 2024 |
|
|
||||
Susanne Linda Lynham | Ymddiriedolwr | 05 May 2024 |
|
|
||||
Thomas Philip Young | Ymddiriedolwr | 02 July 2023 |
|
|
||||
Zoe Elizabeth Palmer | Ymddiriedolwr | 14 May 2023 |
|
|
||||
LUCY FRECKLETON | Ymddiriedolwr | 14 May 2023 |
|
|
||||
Rev Jonathan Bromley Harvey | Ymddiriedolwr | 21 March 2022 |
|
|
||||
Dr Neil Andrew Osborne PhD | Ymddiriedolwr | 18 October 2020 |
|
|
||||
Matthew Nicholson | Ymddiriedolwr | 18 October 2020 |
|
|
||||
Teresa Mary Lovett | Ymddiriedolwr | 18 October 2020 |
|
|
||||
Steven John Harding | Ymddiriedolwr | 18 October 2020 |
|
|
||||
Steven George Cann | Ymddiriedolwr | 07 April 2019 |
|
|
||||
Mr Gary Stupple | Ymddiriedolwr | 17 April 2016 |
|
|
||||
REV ROBERT GRAHAM NICHOLLS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Andrew Boyd STUPPLE BSc FRICS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ROBERT THOMAS CARKEET BSC MSC | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.